Родился 24.12.1936
Доктор экономических наук-04.07.1988г. Профессор-20.04.1990г. Член- корреспондент РАСХН- 19.07.1990г. Член-корреспондент РАН-27.06.2014г. Инженер Сибирского филиала (СибВИМ,Новосибирск)Всесоюзного института механизации сельского хозяйства(ВИМ)-17.10.1960г. Ст. научный сотрудник СибВИМ -01.11.1965г. Руководитнель лаборатории СибИМЭ(бывший СибВИМ)-29.06.1966г. Заместитель директора СибИМЭ-22.03.1972г. Директор СибИМЭ-01.11.1982г. Директор Центрального института инновационных проблем и маркетинга(Москва)-08.07.1991г. Проректор Российской академии агробизнеса и менеджмента(Москва)-27.04.1998г. Главный научный сотрудник Сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирячзева (Москва)-15.11.2003г. Уход на пенсию-25.03.2014г. Награды Орден «Знапк Почета»-1978г. Орден «Трудового Красного Знамени»-1986г. Член-корреспондент РАН c 27.06.2014 |
Наш адрес: 119991 ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., 14 Телефон: 938-0309 (Справ. бюро) Факс: (495)954-3320 (Лен.пр.,14), (495)938-1844 (Лен.пр.,32а) | Назад |