Родился 24.12.1936
Доктор экономических наук-04.07.1988г.
Профессор-20.04.1990г.
Член- корреспондент РАСХН- 19.07.1990г.
Член-корреспондент РАН-27.06.2014г.
Инженер Сибирского филиала (СибВИМ,Новосибирск)Всесоюзного института механизации сельского хозяйства(ВИМ)-17.10.1960г.
Ст. научный сотрудник СибВИМ -01.11.1965г.
Руководитнель лаборатории СибИМЭ(бывший СибВИМ)-29.06.1966г.
Заместитель директора СибИМЭ-22.03.1972г.
Директор СибИМЭ-01.11.1982г.
Директор Центрального института инновационных проблем и маркетинга(Москва)-08.07.1991г.
Проректор Российской академии агробизнеса и менеджмента(Москва)-27.04.1998г.
Главный научный сотрудник Сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирячзева (Москва)-15.11.2003г.
Уход на пенсию-25.03.2014г.
Награды
Орден «Знапк Почета»-1978г.
Орден «Трудового Красного Знамени»-1986г. Член-корреспондент РАН c 27.06.2014
|