Родился 16.11.1951, Москва
Академик РАН c 29.05.1997 - Отделение экономики (управление в социальных и экономических системах)
Вице-президент Российской академии наук c 14.11.2001 по 01.06.2013 - Президиум Российской академии наук (Члены Президиума РАН)
Вице-президент Российской академии наук c 14.11.2001 по 01.06.2013 - РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Вице-президенты)
|